序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋安昭 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 李霖林 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 刘强 | 24% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋安昭
|
|
2 |
李霖林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-04 | 章程备案 |
|
|
2 | 2014-12-25 | 换****证照 |
|
|
3 | 2013-09-13 | 名称变更 |
|
|
4 | 2013-09-13 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2013-09-13 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2011-03-02 | 出资比例变更 |
|
|
7 | 2011-03-02 | 出资额变更 |
|
|
8 | 2011-03-02 | 出资方式变更 |
|
|
9 | 2011-03-02 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2011-03-02 | 实收资本变更 |
|
|