序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁国平 | 67% | 67.0万人民币 |
2 | 韩炳军 | 33% | 33.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁国平
|
|
2 |
韩炳军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 经营范围 |
计算机系统服务;技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;应用软件服务;计算机维修;进出口贸易;销售:自行开****的产品,计算机、软件及辅助设备,电力产品,通用机械,专用设备,电气机械,仪器仪表,五金交电,家用电器,通讯设备,电子产品,文化用品,化工产品(不含危险品),建材,日用品,工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
计算机系统服务;技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;应用软件服务;计算机维修;进出口贸易;销售:自行开****的产品,计算机、软件及辅助设备,电力产品,通用机械,专用设备,电气机械,仪器仪表,五金交电,家用电器,通讯设备,电子产品,文化用品,化工产品(不含危险品),建材,日用品,工艺品,医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
2 | 2020-03-24 | 主要成员 |
韩炳军 [退出]
|
梁国平 [新增]
|
3 | 2020-03-24 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-03-24 | 主要成员 |
杜丽 [退出]
|
韩炳军 [新增]
|
5 | 2017-02-28 | 换****证照 |
/
|
/
|
6 | 2015-03-24 | 法定代表人变更 |
韩婷婷
|
梁国平
|
7 | 2015-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
梁国平,执行董事 [新增]
|
8 | 2015-03-18 | 章程备案 |
/
|
杜丽,监事
|
9 | 2015-03-18 | 投资人(股权)变更 |
韩炳军;韩婷婷; [退出]梁国平;
|
韩炳军;梁国平;
|
10 | 2015-03-18 | 出资方式变更 |
梁国平;韩炳军;
|
梁国平,货币;韩炳军,货币;
|