序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 负责人变更 |
刘娜 [退出]
|
刘毅飞 [新增]
|
2 | 2019-04-10 | 负责人变更 |
冯雨 [退出]
|
刘娜 [新增]
|
3 | 2017-05-27 | 负责人变更 |
罗晓江 [退出]
|
冯雨 [新增]
|
4 | 2015-06-11 | 负责人变更 |
姓名:刘娜,证件类型:居民身份证,证件号码:*****2
|
姓名:罗晓江,证件类型:居民身份证,证件号码:*****0
|
5 | 2012-02-16 | 法定代表人变更 |
张莉
|
刘娜
|
6 | 2010-09-08 | 法定代表人变更 |
郑刘芳
|
张莉
|
7 | 2008-06-03 | 法定代表人变更 |
沈成芬
|
郑刘芳
|
8 | 2005-12-26 | 法定代表人变更 |
张宁
|
沈成芬
|
9 | 2005-12-26 | 名称变更 |
中国银行成都丽都支行
|
中国银行股份有限公司成都丽都支行
|
10 | 2005-12-26 | 企业类型变更 |
国有企业经营单位(非法人)
|
股份有限公司分公司
|