序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 游庆鹏 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
游庆鹏
|
|
2 |
王晓越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
50.000000万人民币( - 95% )
|
2 | 2021-11-02 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2021-11-02 | 投资人(股权)变更 |
游庆鹏 出资 1000万人民币;
|
游庆鹏 出资 50( - 95% )万人民币;
|
4 | 2021-08-26 | 联络员备案 |
游庆鹏 *** 备案手机:***
|
游庆鹏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
游庆鹏 *** 备案手机:***
|
游庆鹏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓越,执行董事兼总经理董艳玲,监事 [退出]
|
王晓越,监事游庆鹏,执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2019-03-29 | 法定代表人变更 |
王晓越
|
游庆鹏
|
8 | 2019-03-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王晓越; [退出]
|
游庆鹏; [新增]
|