序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊英 | 50% | 20万人民币 |
2 | 兰志良 | 50% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
兰志良
|
|
2 |
熊英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-01 | 清算组备案 |
/
|
/
|
2 | 2017-04-01 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
3 | 2017-04-01 | 其他事项备案 |
/
|
杨安琼,***
|
4 | 2017-04-01 | 联络员备案 |
|
杨安琼,*****
|
5 | 2017-04-01 | 财务负责人 |
|
|
6 | 2017-04-01 | 换****证照 |
|
|
7 | 2014-08-15 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
8 | 2014-08-15 | 换****证照 |
/
|
/
|
9 | 2011-07-28 | 补****证照 |
/
|
/
|
10 | 2010-03-17 | 实收资本变更 |
10
|
40( + 300% )
|