序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田志伟 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 薛小琴 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛小琴
|
|
2 |
肖顺清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田志伟 [退出]
|
薛小琴 [新增]
|
2 | 2022-06-24 | 法定代表人变更 |
田志伟
|
薛小琴
|
3 | 2021-06-04 | 投资人(股权)变更 |
肖顺清 出资 25万人民币; [退出]田志伟 出资 25万人民币;
|
薛小琴 出资 200万人民币; [新增]田志伟 出资 300( + 1100% )万人民币;
|
4 | 2021-06-04 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
5 | 2016-07-19 | 换****证照 |
/
|
/
|
6 | 2014-07-04 | 换****证照 |
/
|
/
|
7 | 2013-06-18 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
8 | 2013-06-18 | 换****证照 |
/
|
/
|