序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭梅 | 50% | 100万人民币 |
2 | 艾福委 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾福委
|
|
2 |
谭梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-08 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2015-01-13 | 换****证照 |
|
|
3 | 2012-06-14 | 补****证照 |
|
|
4 | 2011-05-04 | 实收资本变更 |
|
|
5 | 2011-05-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
6 | 2011-05-04 | 出资额变更 |
|
|
7 | 2011-05-04 | 出资方式变更 |
|
|