序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
庹有飞 *** 备案手机:***
|
郑轶文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
郑轶文 *** 备案手机:***
|
郑轶文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-04-13 | 负责人变更 |
王晓东 [退出]
|
蒋仪 [新增]
|
4 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
庹有飞 *** 备案手机:***
|
陈麓茗 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
陈麓茗 *** 备案手机:***
|
陈麓茗 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-10-11 | 经营场所变更 |
成都市青羊区二环路西二段19号1栋3单元12层1205号
|
成都市青羊区提督街1号1栋24层7号
|
7 | 2018-10-11 | 负责人变更 |
卞海英 [退出]
|
王晓东 [新增]
|
8 | 2018-07-25 | 负责人变更 |
李凌 [退出]
|
卞海英 [新增]
|
9 | 2018-02-01 | 联络员备案 |
/
|
庹有飞,***
|
10 | 2018-02-01 | 其他事项备案 |
|
庹有飞,***
|