序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 负责人变更 |
谢宇 [退出]
|
阎世伟 [新增]
|
2 | 2020-09-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
四川省成都市锦江区锦东路568号摩根中心2栋24层5B-6号(自编号)
|
四川省成都市锦江区东大街紫东楼段35号1栋1单元13层1303B号
|
3 | 2020-06-17 | 负责人 |
吴绪林
|
谢宇
|
4 | 2019-11-14 | 经营场所 |
成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元27层2701号
|
四川省成都市锦江区锦东路568号摩根中心2栋24层5B-6号(自编号)
|
5 | 2018-06-07 | 负责人变更 |
马理石 [退出]
|
吴绪林 [新增]
|
6 | 2018-06-07 | 其他事项备案 |
马理石
|
吴绪林
|
7 | 2018-02-05 | 经营场所变更 |
彭州市致和镇东三环路三段389号
|
成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元27层2701号
|
8 | 2018-02-05 | 联络员备案 |
|
马诗骁 ,***
|
9 | 2018-02-05 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2018-02-05 | 其他事项备案 |
/
|
/
|