序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李雪 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 冯静 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯静
|
|
2 |
李雪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-15 | 投资人(股权)变更 |
郑丹 出资 1.5万人民币; [退出]冯静 出资 1.5万人民币;
|
李雪 出资 1.5万人民币; [新增]冯静 出资 1.5万人民币;
|
2 | 2022-09-15 | 章程备案 |
无
|
2022-08-19股权变更
|
3 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯静
|
冯静
|
4 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑丹 [退出]
|
李雪 [新增]
|
5 | 2022-09-15 | 法定代表人变更 |
冯静
|
冯静
|
6 | 2019-10-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
冯静,66.67%;郑丹,33.33%;
|
冯静,50.0%;郑丹,50.0%;
|
7 | 2019-10-16 | 出资比例变更 |
冯静,66.67%;郑丹,33.33%;
|
冯静,50.0%;郑丹,50.0%;
|
8 | 2019-10-16 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯静,执行董事兼总经理罗阳,监事 [退出]
|
冯静,执行董事兼总经理郑丹,监事 [新增]
|
10 | 2018-12-20 | 章程备案 |
|
|