序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-12 | 负责人变更 |
王兵 [退出]
|
罗小芬 [新增]
|
2 | 2016-12-08 | 负责人变更 |
尚太东 [退出]
|
王兵 [新增]
|
3 | 2016-06-25 | 联络员备案 |
杨思思,*****
|
杨思思,*****
|
4 | 2015-10-28 | 联络员备案 |
杨思思,*****
|
马建,*****
|
5 | 2015-10-28 | 经营范围变更 |
销售:家具、工艺品、灯具、针纺织品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
销售:家具、工艺品、灯具、针纺织品;仓储服务;货运代理;装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
6 | 2015-10-28 | 财务负责人 |
/
|
/
|
7 | 2014-06-10 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2013-05-24 | 负责人变更 |
吴美琼,中华人民共和国居民身份证,***** [退出]
|
尚太东,中华人民共和国居民身份证,***** [新增]
|
9 | 2010-08-20 | 负责人变更 |
陈喜,中华人民共和国居民身份证,***** [退出]
|
吴美琼,中华人民共和国居民身份证,***** [新增]
|