序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马骥 | 100% | 320.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马骥
|
|
2 |
孙名蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-05 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2020-03-05 | 经营范围 |
社会经济咨询;设计、制作、代理、****布国内各类广告;广告策划、公关;信息技术咨询服务;会议及展览服务;礼仪服务;摄影服务;市场调查;网站建设;建筑装饰工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
|
3 | 2020-01-17 | 经营范围 |
社会经济咨询;设计、制作、代理、****布国内各类广告;广告策划、公关;信息技术咨询服务;会议及展览服务;礼仪服务;摄影服务;市场调查;网站建设;投资与资产管理;建筑装饰工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
|
4 | 2020-01-17 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊丽茹,监事 [退出]马骥,执行董事兼总经理
|
|
6 | 2019-08-30 | 住所变更 |
成都市青羊区青华路51号1幢3单元2号
|
|
7 | 2019-08-30 | 经营范围变更 |
社会经济咨询;设计、制作、代理、****布国内各类广告;广告策划、公关;信息技术咨询服务;会议及展览服务;礼仪服务;摄影服务;市场调查;网站建设;投资与资产管理;建筑装饰工程设计与施工;劳务派遣(有效期至2017年4月21日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|
8 | 2019-08-30 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2017-02-17 | 换****证照 |
/
|
|
10 | 2014-06-20 | 经营范围变更 |
社会经济咨询;设计、制作、代理、****布国内各类广告;广告策划、公关;信息技术咨询服务;会议及展览服务;礼仪服务;摄影服务;市场调查;网站建设;投资与资产管理;建筑装饰工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|