序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋艺琳 | 50% | 2.5万人民币 |
2 | 刘黎丽 | 50% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋艺琳
|
|
2 |
刘黎丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-06 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2018-11-06 | 章程备案 |
|
|
3 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
|
|
4 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2017-06-07 | 联络员备案 |
|
|
6 | 2017-06-02 | 联络员备案 |
|
|
7 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
|
|