序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨世坤 | 70% | 3.5万人民币 |
2 | 徐康 | 30% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨世坤
|
|
2 |
徐康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-15 | 联络员备案 |
|
刘宇江,130****0668
|
2 | 2017-09-15 | 换****证照 |
|
|
3 | 2014-10-10 | 换****证照 |
|
/
|
4 | 2011-05-30 | 换****证照 |
|
/
|
5 | 2009-09-16 | 章程备案 |
|
徐康,监事
|
6 | 2009-09-16 | 投资人(股权)变更 |
|
徐康; [新增]杨世坤;
|