序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王健 | 80% | 120.0万人民币 |
2 | 张路群 | 20% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王健
|
|
2 |
张路群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 章程备案 |
|
|
2 | 2016-07-13 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
3 | 2016-07-13 | 财务负责人 |
|
|
4 | 2016-07-13 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2016-07-13 | 补****证照 |
|
|
6 | 2014-08-14 | 换****证照 |
|
|
7 | 2013-07-04 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2013-07-04 | 实收资本变更 |
|
|
9 | 2013-07-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
10 | 2013-07-04 | 出资额变更 |
|
|