序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-05 | 换****证照 |
/
|
/
|
2 | 2016-04-12 | 联络员备案 |
/
|
聂菊先,*****
|
3 | 2015-06-16 | 负责人变更 |
杨兴志 [退出]
|
唐力 [新增]
|
4 | 2014-11-13 | 换****证照 |
/
|
/
|
5 | 2010-04-07 | 换****证照 |
/
|
/
|