序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李全伟 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李全伟
|
|
2 |
谭万霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-25 | 章程备案 |
无
|
2019-06-20股东
|
2 | 2019-06-25 | 投资人(股权)变更 |
李俊 出资 200万人民币; [退出]
|
李全伟 出资 200万人民币; [新增]
|
3 | 2019-06-25 | 法定代表人变更 |
李俊
|
李全伟
|
4 | 2019-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李俊 [退出]
|
李全伟 [新增]
|
5 | 2019-01-31 | 投资人(股权)变更 |
李俊 出资 528万人民币;
|
李俊 出资 200( - 62.12121% )万人民币;
|
6 | 2019-01-31 | 注册资本变更 |
528万人民币
|
200.000000万人民币( - 62.12121% )
|
7 | 2019-01-31 | 章程备案 |
无
|
2019-01-28注册资本
|
8 | 2018-10-25 | 法定代表人变更 |
李全伟
|
李俊
|
9 | 2018-10-25 | 投资人(股权)变更 |
李全伟 出资 528万人民币; [退出]
|
李俊 出资 528万人民币; [新增]
|
10 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李全伟 [退出]
|
李俊 [新增]
|