序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋素萍 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 张师源 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱俊儒
|
|
2 |
张师源
|
|
3 |
蒋素萍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川立方建设工程质量检测有限公司江阳分公司
|
朱俊儒 | 2020-09-17 |
2 |
四川立方建设工程质量检测有限公司泸州自贸区分公司
|
李伟 | 2020-05-22 |
3 |
四川立方建设工程质量检测有限公司西藏分公司
|
何望为 | 2019-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 经营范围变更 |
许可项目:建设工程质量检测;室内环境检测;雷电防护装置检测;检验检测服务;建设工程勘察;水利工程质量检测;安全评价业务;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;市政设施管理;消防技术服务;社会调查(不含涉外调查);水土流失防治服务;水利相关咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
许可项目:建设工程质量检测;室内环境检测;雷电防护装置检测;检验检测服务;建设工程勘察;水利工程质量检测;安全评价业务;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;市政设施管理;消防技术服务;社会调查(不含涉外调查);水土流失防治服务;水利相关咨询服务;社会稳定风险评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-01-29 | 经营范围变更 |
许可项目:建设工程质量检测;室内环境检测;雷电防护装置检测;检验检测服务;建设工程勘察;水利工程质量检测;安全评价业务;特种设备检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;公路水运工程试验检测服务;消防技术服务;市政设施管理;社会调查(不含涉外调查)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:建设工程质量检测;室内环境检测;雷电防护装置检测;检验检测服务;建设工程勘察;水利工程质量检测;安全评价业务;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;市政设施管理;消防技术服务;社会调查(不含涉外调查);水土流失防治服务;水利相关咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2021-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋健萍 [退出]
|
蒋素萍 [新增]
|
4 | 2021-08-04 | 经营范围变更 |
建筑节能与智能检测类、主体结构工程检测类、见证取样检测、建筑地基基础质量检测类、民用建筑室内环境污染控制检测类;建(构)筑物防雷装置检测;钢结构工程检测类;岩土工程勘察;工程测量;工程技术咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);工程造价;公路、水运工程检测;桥梁、隧道及市政工程检测;工程监测;建筑机械及设备安全性能检测;建设工程质量(事故)鉴定;房屋安全性鉴定;人防工程检测;消防工程检测;水利工程质量检测;管道检测;绿色建材标识评价。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程质量检测;室内环境检测;雷电防护装置检测;检验检测服务;建设工程勘察;水利工程质量检测;安全评价业务;特种设备检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;公路水运工程试验检测服务;消防技术服务;市政设施管理;社会调查(不含涉外调查)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-08-04 | 联络员备案 |
张师源 *** 备案手机:***
|
罗红 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-02-22 | 投资人(股权)变更 |
蒋素萍 出资 750万人民币;张师源 出资 100万人民币;宋健萍 出资 150万人民币; [退出]
|
蒋素萍 出资 900( + 20% )万人民币;张师源 出资 100万人民币;
|
7 | 2021-01-18 | 法定代表人变更 |
蒋素萍
|
朱俊儒
|
8 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋素萍 [退出]
|
朱俊儒 [新增]
|
9 | 2021-01-08 | 投资人(股权)变更 |
刘延明 出资 750万人民币; [退出]张师源 出资 100万人民币;宋健萍 出资 150万人民币;
|
蒋素萍 出资 750万人民币; [新增]张师源 出资 100万人民币;宋健萍 出资 150万人民币;
|
10 | 2021-01-08 | 法定代表人变更 |
刘延明
|
蒋素萍
|