序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈莎莎 | 83.33333% | 1000万人民币 |
2 | 洪蓉 | 16.66667% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余静
|
|
2 |
洪蓉
|
|
3 |
陈莎莎
|
|
4 |
徐春明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绵阳市泰康汽车销售服务有限公司三台分公司
|
罗俊 | 2019-06-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 投资人(股权)变更 |
洪蓉 出资 200万人民币;徐春明 出资 320万人民币; [退出]陈莎莎 出资 680万人民币;
|
洪蓉 出资 200万人民币;陈莎莎 出资 1000( + 47.05882% )万人民币;
|
2 | 2019-09-26 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2019-09-26 | 投资人(股权)变更 |
厦门运昌泰贸易有限公司 出资 880万人民币; [退出]徐春明 出资 320万人民币;
|
徐春明 出资 320万人民币;洪蓉 出资 200万人民币; [新增]陈莎莎 出资 680万人民币; [新增]
|
4 | 2019-07-24 | 章程备案 |
无
|
2019-07-23第七章第十八条,增加:董事会作为我公司最高决策机构。
|
5 | 2019-04-03 | 法定代表人变更 |
蔡瑞峰
|
余静
|
6 | 2019-04-03 | 投资人(股权)变更 |
厦门运昌泰贸易有限公司 出资 480万人民币;徐春明 出资 320万人民币;
|
厦门运昌泰贸易有限公司 出资 880( + 83.33333% )万人民币;徐春明 出资 320万人民币;
|
7 | 2019-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡瑞峰 [退出]
|
余静 [新增]洪蓉 [新增]陈莎莎 [新增]
|
8 | 2019-04-03 | 注册资本变更 |
800万人民币
|
1200.000000万人民币( + 50% )
|
9 | 2018-09-25 | 经营范围变更 |
汽车、二手车以及汽车零部件的销售;汽车维修服务、摩托车维修服务、汽车美容服务,汽车保险代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车、二手车以及汽车零部件的销售;汽车维修服务、摩托车维修服务、汽车美容服务,汽车保险代理,代办按揭服务,代办机动车登记手续;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|