序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 负责人变更 |
何伟 [退出]
|
秦韬 [新增]
|
2 | 2020-05-26 | 负责人变更 |
李鋆 [退出]
|
何伟 [新增]
|
3 | 2017-05-10 | 负责人变更 |
杨家勇 [退出]
|
李鋆 [新增]
|
4 | 2017-05-10 | 财务负责人 |
|
李鋆 *****
|
5 | 2017-04-21 | 联络员备案 |
林波 ***** 备案手机:138****9336
|
罗华昌 ***** 备案手机:139****0087 (网上办理)
|
6 | 2013-03-04 | 负责人变更 |
许开欣 [退出]
|
杨家勇 [新增]
|
7 | 2011-06-02 | 住所变更 |
住所: 四川省广元市蜀门北路二段华北宿舍大门左侧 邮政编码: 628000 电话: 8118125 住所所在行政区划:广元市
|
住所: 四川省广元市利州区北街241号 邮政编码: 628000 电话: 8118125 住所所在行政区划:广元市
|
8 | 2009-07-02 | 法定代表人变更 |
张德健
|
许开欣
|
9 | 2009-07-02 | 名称变更 |
中国农业银行广元市分行蜀北分理处
|
中国农业银行股份有限公司广元蜀北分理处
|
10 | 2009-07-02 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司
|