序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐山新业置地****展有限公司 | 99.45% | 9945万人民币 |
2 | 乐山立事达实业有限公司 | 0.55% | 55万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李钢
|
|
2 |
文学全
|
|
3 |
刘欣
|
|
4 |
孔敏智
|
|
5 |
叶刚
|
|
6 |
鄢继雄
|
|
7 |
陈晋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乐山宝尚投资****展有限公司峨边酒店分公司
|
李钢 | 2019-09-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-02 | 经营范围变更 |
房地产项目投资;房地产开****;土地整理;销售建筑材料;住宿服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产项目投资;房地产开****;土地整理;销售建筑材料;住宿服务;物业管理;会议服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-07-03 | 经营范围变更 |
对外投资;房地产开****;土地整理;物业服务;销售建筑材料。※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产项目投资;房地产开****;土地整理;销售建筑材料;住宿服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-07-03 | 地址变更 |
乐山市市中区肖坝
|
乐山市市中区青江路南段864、868、872、876、880、884号
|
4 | 2015-06-10 | 法定代表人变更 |
姓名:徐文学,证件类型:居民身份证,证件号码:***
|
姓名:李刚,证件类型:居民身份证,证件号码:***
|
5 | 2015-06-10 | 负责人变更 |
姓名:徐文学,证件类型:居民身份证,证件号码:*****
|
姓名:李刚,证件类型:居民身份证,证件号码:*****
|
6 | 2015-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名:文学全,职务:董事,证件号码:*****
|
姓名:文学全,职务:董事长,证件号码:*****
|
7 | 2012-04-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
投资方名称: 乐山立事达实业有限公司; 出资额: 27.5; 百分比: 0.55; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 乐山新业置地****展有限公司; 出资额: 4972.5; 百分比: 99.45; 股东类型: 法人股东;
|
投资方名称: 乐山立事达实业有限公司; 出资额: 55( + 100% ); 百分比: 0.55; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 乐山新业置地****展有限公司; 出资额: 9945( + 100% ); 百分比: 99.45; 股东类型: 法人股东;
|
8 | 2012-04-27 | 注册资本(金)变更 |
5000
|
10000( + 100% )
|
9 | 2012-04-27 | 实收资本变更 |
5000
|
10000( + 100% )
|
10 | 2012-04-27 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 乐山立事达实业有限公司; 出资额: 27.5; 百分比: 0.55; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 乐山新业置地****展有限公司; 出资额: 4972.5; 百分比: 99.45; 股东类型: 法人股东;
|
投资方名称: 乐山立事达实业有限公司; 出资额: 55( + 100% ); 百分比: 0.55; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 乐山新业置地****展有限公司; 出资额: 9945( + 100% ); 百分比: 99.45; 股东类型: 法人股东;
|