序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫娇 | 28% | 84万人民币 |
2 | 张秋萍 | 28% | 84万人民币 |
3 | 陈鹏辉 | 28% | 84万人民币 |
4 | 高义平 | 16% | 48万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张秋萍
|
|
2 |
莫娇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-05 | 章程备案 |
无
|
2018-08-30公司变更,修改了公司章程。
|
2 | 2018-09-05 | 投资人(股权)变更 |
莫娇 出资 102万人民币;张秋萍 出资 99万人民币;陈鹏辉 出资 99万人民币;
|
莫娇 出资 84( - 17.64706% )万人民币;张秋萍 出资 84( - 15.15152% )万人民币;陈鹏辉 出资 84( - 15.15152% )万人民币;高义平 出资 48万人民币; [新增]
|
3 | 2018-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秋萍 [退出]
|
莫娇 [新增]
|
4 | 2018-03-06 | 联络员备案 |
钟佳君 *** 备案手机:***
|
张秋萍 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-03-06 | 财务负责人 |
姚小群 ***
|
张秋萍 ***
|
6 | 2018-03-06 | 投资人(股权)变更 |
莫娇 出资 99万人民币;张秋萍 出资 99万人民币;钟佳君 出资 102万人民币; [退出]
|
莫娇 出资 102( + 3.0303% )万人民币;张秋萍 出资 99万人民币;陈鹏辉 出资 99万人民币; [新增]
|
7 | 2018-03-06 | 法定代表人变更 |
钟佳君
|
张秋萍
|
8 | 2018-03-06 | 章程备案 |
无
|
2018-02-27
|
9 | 2018-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟佳君 [退出]
|
张秋萍 [新增]
|