序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宜宾市清源水务集团有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄志恒
|
|
2 |
吴建刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
邹莉娜
|
朱觅
|
2 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹莉娜
|
|
3 | 2021-08-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-25新章程
|
4 | 2021-01-06 | 法定代表人变更 |
钟洪勇
|
邹莉娜
|
5 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟洪勇 [退出]
|
邹莉娜 [新增]
|
6 | 2020-03-09 | 章程备案 |
无
|
2019-12-27章程
|
7 | 2017-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李刚 [退出]邹莉娜 [退出]刘林 [退出]
|
钟洪勇 [新增]
|
8 | 2017-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李刚 [退出]
|
钟洪勇 [新增]
|
9 | 2017-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄丽娟 [退出]徐潇 [退出]王斯蕉 [退出]
|
吴建刚 [新增]
|
10 | 2017-06-16 | 法定代表人变更 |
刘林
|
钟洪勇
|