序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 游本庆 | 40% | 672.0万人民币 |
2 | 李素兰 | 30% | 504.0万人民币 |
3 | 胡亮 | 20% | 336.0万人民币 |
4 | 李彬 | 10% | 168.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
游本庆
|
|
2 |
李素兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
游本庆 *** 备案手机:***
|
游本庆 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
游本庆 *** 备案手机:***
|
游本庆 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-08-16 | 法定代表人变更 |
游军
|
游本庆
|
4 | 2018-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
游军 [退出]
|
游本庆 [新增]
|
5 | 2017-10-16 | 法定代表人变更 |
游本庆
|
游军
|
6 | 2017-05-27 | 联络员备案 |
游本庆 ***** 备案手机:135****7168
|
游本庆 ***** 备案手机:131****3333
|