序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川天康能源****展有限公司 | 52% | 1625万人民币 |
2 | 李钢 | 33.6% | 1050万人民币 |
3 | 阮青珂 | 14.4% | 450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李钢
|
|
2 |
阮青珂
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大竹天康燃气有限公司余华管理站
|
王万禄 | 2010-08-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李钢;阮青珂;四川天之康新能源****展有限公司;
|
李钢;阮青珂;四川天康能源****展有限公司; [名称变更]
|
2 | 2022-04-22 | 章程备案 |
无
|
2022-04-22新章程
|
3 | 2020-09-25 | 章程备案 |
无
|
2020-09-23新章程
|
4 | 2020-09-25 | 联络员备案 |
林东 *** 备案手机:***
|
余旭 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李钢
|
李钢
|
6 | 2020-09-25 | 注册资本变更 |
1500万人民币
|
3125.000000万人民币( + 108.33333% )
|
7 | 2020-09-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2020-09-25 | 投资人(股权)变更 |
李钢 出资 1050万人民币;阮青珂 出资 450万人民币;
|
李钢 出资 1050万人民币;阮青珂 出资 450万人民币;四川天之康新能源****展有限公司 出资 1625万人民币; [新增]
|
9 | 2020-08-02 | 经营范围变更 |
管道天然气销售;销售燃气器具、仪器仪表、五金交电及日常维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,《燃气经营许可证》有效期至2020年8月4日)
|
管道天然气销售;销售燃气器具、仪器仪表、五金交电及日常维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2020-08-02 | 经营期限 |
2010年5月26日 至 2020年8月4日
|
2010年5月26日 至 长期
|