序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张彩红 | 32.78688% | 20.0万人民币 |
2 | 郭建飞 | 24.59016% | 15.0万人民币 |
3 | 张绍智 | 16.39344% | 10.0万人民币 |
4 | 刘俊 | 11.47541% | 7.0万人民币 |
5 | 刘纪奎 | 9.83607% | 6.0万人民币 |
6 | 郭强 | 4.91803% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张彩红
|
|
2 |
刘俊
|
|
3 |
张绍智
|
|
4 |
郭强
|
|
5 |
郭建飞
|
|
6 |
刘纪奎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 联络员备案 |
张彩红 *** 备案手机:***
|
张彩红 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-14 | 联络员备案 |
张彩红 *** 备案手机:***
|
张彩红 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
张彩红 *** 备案手机:***
|
张彩红 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
张彩红 *** 备案手机:***
|
张彩红 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-23 | 联络员备案 |
张彩红 *** 备案手机:***
|
张彩红 *** 备案手机:***
|