序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 环球(天津)产业服务有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵建永
|
|
2 |
丁晗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 法定代表人 |
王华伟
|
邵建永
|
2 | 2021-07-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-09-01;任职起始日期:2020-09-01;姓名:王华伟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2021-07-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
邵建永
|
4 | 2021-07-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-09-01;任职起始日期:2020-09-01;姓名:王华伟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2021-07-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2021-08-27;任职起始日期:2020-08-27;
|
任职截止日期:2029-11-29;任职起始日期:2021-07-26;
|
6 | 2021-07-28 | 法定代表人信息 |
姓名:王华伟;任职截止日期:2023-08-26;任职起始日期:2020-08-27;
|
姓名:邵建永;任职截止日期:2024-07-25;任职起始日期:2021-07-26;
|
7 | 2021-07-28 | 负责人变更 |
姓名:王华伟; [退出]
|
姓名:邵建永; [新增]
|
8 | 2021-07-28 | 负责人变更 |
王华伟 [退出]
|
邵建永 [新增]
|
9 | 2020-09-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-02;任职起始日期:2019-07-03;姓名:周妍;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2020-09-03 | 法定代表人 |
周妍
|
王华伟
|