序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任立新 | 80% | 2400.0万人民币 |
2 | 任桂来 | 20% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任桂来
|
|
2 |
任春萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-25 | 注册资本变更 |
30.0
|
3000.0( + 9900% )
|
2 | 2012-01-06 | 法定代表人 |
任立军
|
任桂来
|
3 | 2012-01-06 | 法定代表人信息 |
任职起始日期:2011-04-21;姓名:任立军;
|
任职起始日期:2012-01-05;姓名:任桂来;
|
4 | 2012-01-06 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2011-04-21;姓名:任立军;
|
任职起始日期:空;姓名:任桂来;
|