序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李勇 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 王珍 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王珍
|
|
2 |
李勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
东丽区新立街务本一村
|
天津市东丽区新立街务本一村
|
2 | 2018-05-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):东丽区新立街务本一村街道乡镇:空生产经营地:空生产经营地所在行政区划:空
|
住所(经营场所):天津市东丽区新立街务本一村街道乡镇:新立街道生产经营地:天津市东丽区新立街务本一村生产经营地所在行政区划:东丽区
|
3 | 2018-05-16 | 经营范围变更 |
复合板、彩钢板、C型钢、钢结构、五金建材、活动房加工、制造。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
|
复合板、彩钢板、C型钢、钢结构、五金建材、活动房、金属门窗、集装箱、镀锌板、围栏制造、销售;钢材、建筑材料、水性涂料、五金工具销售;劳务服务(不含派遣);房屋建筑工程、室内外装饰装修工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-05-16 | 注册资本变更 |
55.0
|
500.0( + 809.09091% )
|
5 | 2011-06-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
李勇
|
空
|
6 | 2011-06-07 | 法定代表人 |
李勇
|
王珍
|
7 | 2011-06-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王珍
|
8 | 2011-06-07 | 法定代表人信息 |
任职起始日期:2006-05-16;姓名:李勇;
|
任职起始日期:2011-05-20;姓名:王珍;
|
9 | 2011-06-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2006-05-16;
|
任职起始日期:2011-05-20;
|
10 | 2011-06-07 | 注册资本 |
50.0
|
55.0( + 10% )
|