序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李天兴 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王冰
|
|
2 |
具京玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-02 | 负责人变更 |
李天兴 [退出]
|
王冰 [新增]
|
2 | 2017-06-02 | 负责人变更 |
姓名:李天兴; [退出]
|
姓名:王冰; [新增]
|
3 | 2016-11-03 | 负责人变更 |
李卫强 [退出]
|
李天兴 [新增]
|
4 | 2016-11-03 | 负责人变更 |
姓名:李卫强; [退出]
|
姓名:李天兴; [新增]
|
5 | 2015-08-10 | 营业期限截止日期 |
2015-08-22
|
2025-08-25
|
6 | 2012-09-13 | 投资人实缴出资信息 |
空
|
本期实缴出资额: 100.0出资日期: 2005-08-24
|
7 | 2012-09-13 | 企业类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2012-09-13 | 经营范围 |
鞋、箱包、服装、玩具的制造、加工、销售;建筑机械及配件销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
|
精密模具、机械加工;木型制造;汽车配件、橡胶制品、机电设备、五金交电、化工产品(危险化学品、易制毒品除外)、建筑材料及配件批****兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
|