序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马健 | 70.83333% | 1275.0万人民币 |
2 | 张德**** | 17.94444% | 323.0万人民币 |
3 | 高立广 | 5.66667% | 102.0万人民币 |
4 | 黄瑞成 | 5.55556% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马健
|
|
2 |
张德****
|
|
3 |
宋春燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天津通和饲料有限公司宝坻分公司
|
马健 | 2014-07-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-17 | 经营范围变更 |
许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研****;饲料添加剂销售;牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研****;饲料添加剂销售;牲畜销售;草及相关制品制造;草及相关制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-05-17 | 经营范围变更 |
许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研****;饲料添加剂销售;牲畜销售;草及相关制品制造;草及相关制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-04-15 | 注册资本变更 |
1700.0
|
1800.0( + 5.88235% )
|
4 | 2020-11-18 | 法定代表人信息 |
任聘单位:本公司股东会;
|
任聘单位:股东会;
|
5 | 2020-11-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
-
|
-
|
6 | 2020-11-18 | 负责人变更 |
任聘单位:本公司股东会;证件号码:*****;固定电话:空;固定电话:空;
|
任聘单位:股东会;证件号码:*****X;固定电话:*****;固定电话:*****;
|
7 | 2020-11-18 | 经营范围变更 |
配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂生产、销售,以下限分支机构经营:精料补充料(反刍)生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研****;饲料添加剂销售;牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
8 | 2020-11-18 | 经营范围变更 |
配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂生产、销售,以下限分支机构经营:精料补充料(反刍)生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
9 | 2018-10-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
姓名:易飞;
|
姓名:宋春燕;
|
10 | 2018-10-30 | 注册资本变更 |
1500.0
|
1700.0( + 13.33333% )
|