序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨俊生 | 99.03846% | 2575.0万人民币 |
2 | 刘明昊 | 0.96154% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨俊生
|
|
2 |
刘明昊
|
|
3 |
刘学森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2010-04-20;姓名:陈俊超;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2019-04-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘明昊
|
3 | 2019-04-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘学森
|
4 | 2019-04-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2010-04-20;
|
任职截止日期:2022-04-13;任职起始日期:2019-04-14;
|
5 | 2019-03-12 | 经营范围变更 |
金属材料批****。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)
|
金属材料、预应力钢绞线、钢丝、锚具、波纹管、矿用锚索、管材、型材、建筑材料、五金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-03-12 | 注册资本变更 |
600.0
|
2600.0( + 333.33333% )
|
7 | 2018-06-06 | 注册资本变更 |
50.0
|
600.0( + 1100% )
|
8 | 2010-04-21 | 法定代表人 |
何明水
|
杨俊生
|
9 | 2010-04-21 | 法定代表人信息 |
任职起始日期:2007-05-22;姓名:何明水;
|
任职起始日期:2010-04-20;姓名:杨俊生;
|
10 | 2010-04-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2007-05-22;姓名:何明水;
|
任职起始日期:2010-04-20;姓名:杨俊生;
|