序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 禹绍洋 | 30.51597% | 6210.0万人民币 |
2 | 李茂津 | 27.27273% | 5550.0万人民币 |
3 | 刘振东 | 10.51597% | 2140.0万人民币 |
4 | 王晶 | 8.00491% | 1629.0万人民币 |
5 | 陈克春 | 7.88698% | 1605.0万人民币 |
6 | 李茂红 | 7.88698% | 1605.0万人民币 |
7 | 田云刚 | 3.53808% | 720.0万人民币 |
8 | 张汝泉 | 2.457% | 500.0万人民币 |
9 | 李学仁 | 1.92138% | 391.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
禹绍洋
|
|
2 |
任光福
|
|
3 |
李金凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-02-20;任职起始日期:2020-02-21;姓名:田云刚;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-02-20;任职起始日期:2020-02-21;姓名:张汝泉;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2023-02-20;任职起始日期:2020-02-21;
|
任职截止日期:2025-02-28;任职起始日期:2022-03-01;
|
4 | 2022-03-25 | 法定代表人 |
田云刚
|
禹绍洋
|
5 | 2022-03-25 | 法定代表人信息 |
姓名:田云刚;任职截止日期:2023-02-20;任职起始日期:2020-02-21;
|
姓名:禹绍洋;任职截止日期:2025-02-28;任职起始日期:2022-03-01;
|
6 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
禹绍洋
|
7 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李金凤
|
8 | 2022-03-25 | 负责人变更 |
姓名:田云刚; [退出]
|
姓名:禹绍洋; [新增]
|
9 | 2022-03-25 | 负责人变更 |
田云刚 [退出]
|
禹绍洋 [新增]
|
10 | 2021-05-25 | 注册资本变更 |
20000.0
|
20350.0( + 1.75% )
|