序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜丽伟 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 徐海耀 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 徐海洋 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张哲
|
|
2 |
刘媛媛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-10;任职起始日期:2019-10-11;姓名:杜丽伟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2021-06-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-10-10;任职起始日期:2019-10-11;
|
任职截止日期:2024-12-31;任职起始日期:2021-06-11;
|
3 | 2021-06-18 | 法定代表人 |
杜丽伟
|
张哲
|
4 | 2021-06-18 | 法定代表人信息 |
姓名:杜丽伟;任聘单位:执行董事;任职截止日期:2022-10-10;任职起始日期:2019-10-11;产生方式:聘用;
|
姓名:张哲;任聘单位:3;任职截止日期:2024-06-10;任职起始日期:2021-06-11;产生方式:选举;
|
5 | 2021-06-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-10;任职起始日期:2019-10-11;姓名:杜丽伟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-06-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张哲
|
7 | 2021-06-18 | 负责人变更 |
杜丽伟 [退出]
|
张哲 [新增]
|
8 | 2021-06-18 | 负责人变更 |
姓名:杜丽伟; [退出]
|
姓名:张哲; [新增]
|
9 | 2021-06-18 | 注册资本变更 |
8000.0
|
1000.0( - 87.5% )
|
10 | 2020-12-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
自贸试验区
|
滨海新区
|