序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张磊 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 马岩 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张磊
|
|
2 |
马岩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 经营范围变更 |
汽车租赁;商务信息咨询(信用卡、金融、资金借贷咨询除外)、旅游信息咨询;翻译服务、会议服务、劳务服务(涉外除外)、礼仪服务;公关活动组织策划、企业形象营销策划;票务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
无
|
2 | 2021-08-09 | 经营范围变更 |
汽车租赁;商务信息咨询(信用卡、金融、资金借贷咨询除外)、旅游信息咨询;翻译服务、会议服务、劳务服务(涉外除外)、礼仪服务;公关活动组织策划、企业形象营销策划;票务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:小微型客车租赁经营服务;代驾服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);礼仪服务;项目策划与公关服务;企业形象策划;票务代理服务;旅客票务代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2016-07-26 | 法定代表人 |
张瑞娟
|
张磊
|
4 | 2016-07-26 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2018-02-03;任职起始日期:2015-02-04;姓名:刘荣欢;
|
任职截止日期:2019-07-21;任职起始日期:2016-07-22;姓名:马岩;
|
5 | 2016-07-26 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-02-03;任职起始日期:2015-02-04;姓名:张瑞娟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2016-07-26 | 法定代表人信息 |
姓名:张瑞娟;任职截止日期:2018-02-03;任职起始日期:2015-02-04;
|
姓名:张磊;任职截止日期:2019-07-21;任职起始日期:2016-07-22;
|
7 | 2016-07-26 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张磊
|
8 | 2016-07-26 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-02-03;任职起始日期:2015-02-04;姓名:张瑞娟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2016-07-26 | 负责人变更 |
张瑞娟 [退出]
|
张磊 [新增]
|
10 | 2016-07-26 | 负责人变更 |
姓名:张瑞娟; [退出]
|
姓名:张磊; [新增]
|