序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秀芹 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天津喜达网络科技有限公司蓟州分公司
|
孟楠 | 2019-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津市红桥区保康中路与咸阳北路交口西北侧正融科技大厦1号楼1101
|
天津市红桥区咸阳北路42号现代科技广场2号楼-504-2
|
2 | 2022-03-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津市红桥区保康中路与咸阳北路交口西北侧正融科技大厦1号楼1101生产经营地:天津市红桥区保康中路与咸阳北路交口西北侧正融科技大厦1号楼1101
|
住所(经营场所):天津市红桥区咸阳北路42号现代科技广场2号楼-504-2生产经营地:天津市红桥区咸阳北路42号现代科技广场2号楼-504-2
|
3 | 2022-02-07 | 经营范围变更 |
计算机技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机网络工程;计算机及外围设备批****兼零售;技术推广服务;数据处理;互联网安全技术、物联网技术开****、技术服务;会议服务;展览展示服务;场地租赁;普通货物道路运输(需审批的项目取得经营许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;采购代理服务;招投标代理服务;石墨及碳素制品销售;广告制作;专业保洁、清洗、消毒服务;摩托车及零配件零售;人工智能硬件销售;销售代理;软木制品销售;乐器批****;茶具销售;畜牧渔业饲料销售;木制容器销售;光通信设备销售;石墨烯材料销售;不动产登记代理服务;游览景区管理;包装服务;艺术品代理;汽车零配件批****;五金产品批****;建筑物清洁服务;自行车及零配件批****;人造板销售;日用产品修理;软件销售;电器辅件销售;商标代理;第一类医疗器械销售;云计算装备技术服务;藤制品销售;食用农产品批****;物联网技术研****;玩具、动漫及游艺用品销售;大数据服务;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车装饰用品销售;渔具销售;储能技术服务;新鲜蔬菜批****;互联网安全服务;化肥销售;肥料销售;企业管理咨询;智能农业管理;橡胶制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产品零售;计量技术服务;建筑材料销售;物料搬运装备销售;医护人员防护用品批****;新型金属功能材料销售;家具零配件销售;服装服饰批****;商务代理代办服务;企业总部管理;玻璃仪器销售;日用品销售;会议及展览服务;科普宣传服务;服装服饰零售;家用电器销售;计算器设备销售;信息系统集成服务;地板销售;美****饰品销售;鞋帽批****;二手日用百货销售;棕制品销售;体育用品及器材零售;软件开****;个人互联网直播服务;票务代理服务;物联网应用服务;互联网设备销售;农副产品销售;农产品智能物流装备销售;塑料制品销售;珠宝首饰批****;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);卫生洁具销售;个人卫生用品销售;化妆品批****;纸制品销售;网络技术服务;互联网数据服务;鞋帽零售;网络设备销售;广告****布;日用家电零售;户外用品销售;家具销售;图文设计制作;物联网技术服务;安全咨询服务;文具用品零售;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;日用百货销售;电子产品销售;咨询策划服务;日用木制品销售;软件外包服务;量子计算技术服务;品牌管理;日用口罩(非医用)销售;组织文化艺术交流活动;食用农产品零售;国内贸易代理;平面设计;文具用品批****;广告设计、代理;工业互联网数据服务;日用品批****;办公设备销售;物联网设备销售;办公服务;日用杂品销售;科技中介服务;政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2021-04-19 | 法定代表人 |
孟楠
|
李秀芹
|
5 | 2021-04-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-11-30;姓名:孟楠;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-04-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-11-30;姓名:孟楠;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-04-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2018-11-30;
|
任职截止日期:2060-06-01;任职起始日期:2021-04-02;
|
8 | 2021-04-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李秀芹
|
9 | 2021-04-19 | 法定代表人信息 |
姓名:孟楠;任聘单位:股东指派;任职截止日期:空;任职起始日期:2018-11-30;
|
姓名:李秀芹;任聘单位:1;任职截止日期:2060-06-15;任职起始日期:2021-04-02;
|
10 | 2021-04-19 | 负责人变更 |
姓名:孟楠; [退出]
|
姓名:李秀芹; [新增]
|