序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛宗权 | 60% | 6000万人民币 |
2 | 郭荣科 | 40% | 4000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛宗权
|
|
2 |
郭荣科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2011-05-04;姓名:周少权;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2019-03-01 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额: 1750.0出资日期: 2013-06-18
|
空
|
3 | 2019-03-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
郭荣科
|
4 | 2019-03-01 | 法定代表人信息 |
姓名:周少权;任聘单位:股东会;任职截止日期:空;任职起始日期:2011-05-04;
|
姓名:薛宗权;任聘单位:3;任职截止日期:2022-02-28;任职起始日期:2019-03-01;
|
5 | 2019-03-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2015-03-16;姓名:薛宗权;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2019-03-01 | 法定代表人 |
周少权
|
薛宗权
|
7 | 2019-03-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
薛宗权
|
8 | 2019-03-01 | 负责人变更 |
周少权 [退出]
|
薛宗权 [新增]
|
9 | 2019-03-01 | 负责人变更 |
姓名:周少权; [退出]
|
姓名:薛宗权; [新增]
|
10 | 2019-03-01 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 1750.0;出资日期: 2013-06-18 [退出]
|
空
|