序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中银国际控股有限公司 | 48% | 9600.0万人民币 |
2 | 天津泰达投资控股有限公司 | 22% | 4400.0万人民币 |
3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 5% | 1000.0万人民币 |
4 | 国开金融有限责任公司 | 5% | 1000.0万人民币 |
5 | 中银集团投资有限公司 | 5% | 1000.0万人民币 |
6 | 全国社会保障基金理事会 | 5% | 1000.0万人民币 |
7 | 天津市津能投资有限公司 | 2.5% | 500.0万人民币 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2.5% | 500.0万人民币 |
9 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2.5% | 500.0万人民币 |
10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 2.5% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王立新
|
|
2 |
吴士强
|
|
3 |
王留之
|
|
4 |
史克通
|
|
5 |
曹凤岐
|
|
6 |
张雁南
|
|
7 |
杨雪晶
|
|
8 |
朱立新
|
|
9 |
张雅诗
|
|
10 |
洪坚盟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2017-03-01;任职截止日期:空;法定代表人标志:否;;
|
任职起始日期:2022-06-23;任职截止日期:2025-06-22;法定代表人标志:是;;
|
2 | 2022-08-02 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:吴士强;任职截止日期:2056-12-27;任职起始日期:2021-04-07;;
|
姓名:王立新;任职截止日期:2025-06-22;任职起始日期:2022-06-23;;
|
3 | 2022-08-02 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2021-04-07;任职截止日期:2056-12-27;法定代表人标志:是;;
|
任职起始日期:2022-06-23;任职截止日期:2025-06-22;法定代表人标志:否;;
|
4 | 2022-08-02 | 法定代表人 |
吴士强;
|
王立新;
|
5 | 2021-08-18 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:陈晓露;任职起始日期:2015-07-29;证件名称:其他;任职截止日期:空;;
|
姓名:蔡中兴;任职起始日期:2021-07-12;证件名称:港澳居民来往内地通行证;任职截止日期:2024-07-11;;
|
6 | 2021-08-18 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:匡涛;任职起始日期:2016-05-13;任职截止日期:空;;
|
姓名:朱立新;任职起始日期:2021-07-15;任职截止日期:2024-07-14;;
|
7 | 2021-08-18 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:王耀辉;国籍:中 国;任职起始日期:2019-07-18;证件名称:身份证;任职截止日期:空;;
|
姓名:洪坚盟;国籍:中国香港;任职起始日期:2021-07-12;证件名称:港澳居民来往内地通行证;任职截止日期:2024-07-11;;
|
8 | 2021-08-18 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:天津市津能投资公司;姓名:侯双江;任职起始日期:2019-07-18;任职截止日期:空;;
|
委派方:空;姓名:张雅诗;任职起始日期:2021-07-15;任职截止日期:2024-07-14;;
|
9 | 2021-07-05 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:林景臻;任职起始日期:2018-05-23;任职截止日期:空;;
|
姓名:吴士强;任职起始日期:2021-04-07;任职截止日期:2056-12-27;;
|
10 | 2021-07-05 | 法定代表人 |
林景臻;
|
吴士强;
|