序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国华能集团有限公司 | 70.27753% | 157000.0万人民币 |
2 | 绿色煤电有限公司 | 13.42883% | 30000.0万人民币 |
3 | 华能国际电力股份有限公司 | 11.81737% | 26400.0万人民币 |
4 | 天津市津能投资有限公司 | 4.47628% | 10000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李丹
|
|
2 |
付金栋
|
|
3 |
祁海鹏
|
|
4 |
郭嘉
|
|
5 |
孙国平
|
|
6 |
秦建明
|
|
7 |
张林
|
|
8 |
刘振华
|
|
9 |
张迪
|
|
10 |
高峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2021-08-13;姓名:王世伟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2022-01-27 | 法定代表人信息 |
姓名:王世伟;任职起始日期:2021-08-16;
|
姓名:李丹;任职起始日期:2022-01-26;
|
3 | 2022-01-27 | 法定代表人 |
王世伟
|
李丹
|
4 | 2022-01-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李丹
|
5 | 2022-01-27 | 负责人变更 |
姓名:王世伟; [退出]
|
姓名:李丹; [新增]
|
6 | 2022-01-27 | 负责人变更 |
王世伟 [退出]
|
李丹 [新增]
|
7 | 2021-11-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-03-27;任职起始日期:2019-03-28;姓名:秦建明;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2021-10-14;姓名:祁海鹏;
|
8 | 2021-08-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
祁海鹏
|
9 | 2021-08-17 | 法定代表人信息 |
姓名:高冰;任职起始日期:2020-08-25;
|
姓名:王世伟;任职起始日期:2021-08-16;
|
10 | 2021-08-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-03-27;任职起始日期:2019-03-28;姓名:高伟男;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|