序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 100% | 105700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛宏远
|
|
2 |
龚宇丽
|
|
3 |
李成辉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司天津友阿奥特莱斯分公司
|
周兴宇 | 2020-01-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
薛宏远
|
2 | 2021-07-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李成辉
|
3 | 2021-07-30 | 法定代表人信息 |
姓名:陈细和;任职截止日期:空;任职起始日期:2011-03-03;
|
姓名:薛宏远;任职截止日期:2024-07-13;任职起始日期:2021-07-14;
|
4 | 2021-07-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:陈细和;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2021-07-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:薛宏远;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-07-30 | 法定代表人 |
陈细和
|
薛宏远
|
7 | 2021-07-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
任职截止日期:2024-07-13;任职起始日期:2021-07-14;
|
8 | 2021-07-30 | 负责人变更 |
姓名:陈细和; [退出]
|
姓名:薛宏远; [新增]
|
9 | 2021-07-30 | 负责人变更 |
陈细和 [退出]
|
薛宏远 [新增]
|
10 | 2019-09-27 | 注册资本变更 |
10205.0
|
105700.0( + 935.76678% )
|