序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京金泰房地产开****有限责任公司 | 1600.0万人民币 | |
2 | 天津懿嘉园林绿化工程有限公司 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文庚
|
|
2 |
马敬刚
|
|
3 |
徐安忠
|
|
4 |
赵岩
|
|
5 |
魏艳玲
|
|
6 |
侯景军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2024-06-03;任职起始日期:2021-06-04;姓名:侯景军;
|
任职截止日期:2025-06-05;任职起始日期:2022-06-06;姓名:蔡倩倩;
|
2 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-05-14;任职起始日期:2018-05-15;姓名:曹忠;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
马敬刚
|
4 | 2022-03-09 | 法定代表人 |
曹忠
|
文庚
|
5 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2014-12-30;姓名:马敬刚;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-05-14;任职起始日期:2018-05-15;姓名:曹忠;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
文庚
|
8 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
赵岩
|
9 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2014-12-30;
|
任职截止日期:2024-06-03;任职起始日期:2021-06-04;
|
10 | 2022-03-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-09-04;任职起始日期:2018-09-05;姓名:徐安忠;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|