序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡旭 | 64% | 3200.0万人民币 |
2 | 胡建民 | 36% | 1800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡旭
|
|
2 |
胡建民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2069-12-01;任职起始日期:2021-06-23;姓名:李林森;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2022-02-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2069-12-01;任职起始日期:2021-06-23;姓名:胡旭;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2022-02-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2069-12-01;任职起始日期:2021-06-23;姓名:林志云;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2022-02-15 | 法定代表人信息 |
姓名:李科含;任职截止日期:2069-12-01;任职起始日期:2021-06-23;
|
姓名:胡旭;任职截止日期:2050-01-01;任职起始日期:2022-01-21;
|
5 | 2022-02-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
胡建民
|
6 | 2022-02-15 | 法定代表人 |
李科含
|
胡旭
|
7 | 2022-02-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
胡旭
|
8 | 2022-02-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2069-12-01;任职起始日期:2021-06-23;姓名:胡建民;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2022-02-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2069-12-01;任职起始日期:2021-06-23;姓名:李科含;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2022-02-15 | 经营范围变更 |
许可项目:货物进出口;进出口代理;食品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易代理;金属结构销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;采购代理服务;政府采购代理服务;商务代理代办服务;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:货物进出口;进出口代理;食品进出口;国内贸易代理;金属结构销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|