序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国庆华能源集团有限公司 | 98.9903% | 5000万人民币 |
2 | 王辛 | 1.0097% | 51万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘婷婷
|
|
2 |
李亚楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 注册资本变更 |
5000.0
|
5051.0( + 1.02% )
|
2 | 2021-09-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司
|
3 | 2021-05-14 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2023-02-20;任职起始日期:2020-02-21;
|
任职截止日期:2024-04-28;任职起始日期:2021-04-29;
|
4 | 2021-05-14 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-02-20;任职起始日期:2020-02-21;姓名:张丛;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2021-05-14 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职截止日期:2023-02-20;任职起始日期:2020-02-21;
|
法定代表人标识:是;任职截止日期:2024-04-28;任职起始日期:2021-04-29;
|
6 | 2021-05-14 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李亚楠
|