序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈蕾 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 于敏 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建明
|
|
2 |
韩春旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 法定代表人信息 |
姓名:陈蕾;任职截止日期:2022-01-01;任职起始日期:2019-01-02;
|
姓名:陈建明;任职截止日期:空;任职起始日期:2020-11-17;
|
2 | 2020-11-18 | 法定代表人 |
陈蕾
|
陈建明
|
3 | 2020-11-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-01-01;任职起始日期:2019-01-02;姓名:陈蕾;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2020-11-17;姓名:陈建明;
|
4 | 2020-11-18 | 负责人变更 |
姓名:陈蕾; [退出]
|
姓名:陈建明; [新增]
|
5 | 2020-11-18 | 负责人变更 |
陈蕾 [退出]
|
陈建明 [新增]
|