序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津药物研究院有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡金芳
|
|
2 |
王晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
胡金芳
|
2 | 2022-01-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2030-08-01;任职起始日期:2020-08-01;
|
任职截止日期:2025-01-26;任职起始日期:2022-01-27;
|
3 | 2022-01-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-08-01;任职起始日期:2020-08-01;姓名:刘帮民;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-08-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
天津药物研究院新药评价有限公司
|
天津天诚新药评价有限公司
|
5 | 2020-08-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
药物研究院
|
天诚
|
6 | 2020-07-31 | 法定代表人信息 |
姓名:司端运;任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
姓名:胡金芳;任职截止日期:2023-07-26;任职起始日期:2020-07-27;
|
7 | 2020-07-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:司端运;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2020-07-31 | 法定代表人 |
司端运
|
胡金芳
|
9 | 2020-07-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
胡金芳
|
10 | 2020-07-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
任职截止日期:2024-08-01;任职起始日期:2020-08-01;
|