序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中创物流股份有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王可
|
|
2 |
姜海平
|
|
3 |
刘瑞
|
|
4 |
苑芳川
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
姜海平 [退出]
|
王可 [新增]
|
2 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
姓名:姜海平; [退出]
|
姓名:王可; [新增]
|
3 | 2022-05-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-08-01;任职起始日期:2021-08-02;姓名:谢立军;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2022-05-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王可
|
5 | 2022-05-31 | 法定代表人信息 |
姓名:姜海平;任职截止日期:2024-08-09;任职起始日期:2021-08-10;
|
姓名:王可;任职截止日期:2025-05-19;任职起始日期:2022-05-20;
|
6 | 2022-05-31 | 法定代表人 |
姜海平
|
王可
|
7 | 2022-05-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-08-01;任职起始日期:2021-08-02;姓名:孙蛸金;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2022-05-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-08-01;任职起始日期:2021-08-02;姓名:姜海平;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2022-05-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
姜海平
|
10 | 2022-05-31 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2024-08-01;任职起始日期:2021-08-02;
|
任职截止日期:2025-05-19;任职起始日期:2022-05-20;
|