序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李德宝 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 刘燕红 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘燕红
|
|
2 |
李德宝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-22 | 经营场所备案信息 |
空
|
负责人: 刘燕红经营场所: 天津市滨海新区广州道贻丰家园底商336号
|
2 | 2019-08-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
空
|
|
3 | 2018-06-20 | 经营范围变更 |
装饰装修工程;建筑安装工程;室内外装饰装修设计及施工;钢结构工程;园林绿化工程;防水保温工程;五金交电批****兼零售;劳务服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
装饰装修工程;建筑安装工程;室内外装饰装修设计及施工;钢结构工程;园林绿化工程;防水保温工程;五金交电批****兼零售;劳务服务;物业管理服务;广告制作;楼宇智能化工程;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-12-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2014-01-01;姓名:李德宝;
|
任职截止日期:2020-12-18;任职起始日期:2017-12-19;姓名:刘燕红;
|
5 | 2017-12-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;任职截止日期:空;任职起始日期:2014-01-01;
|
法定代表人标识:否;任职截止日期:2020-12-18;任职起始日期:2017-12-19;
|
6 | 2017-12-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职截止日期:空;任职起始日期:2014-01-01;
|
法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-12-18;任职起始日期:2017-12-19;
|
7 | 2017-12-19 | 法定代表人 |
李德宝
|
刘燕红
|
8 | 2017-12-19 | 法定代表人信息 |
姓名:李德宝;任职截止日期:空;任职起始日期:2014-01-01;
|
姓名:刘燕红;任职截止日期:2020-12-18;任职起始日期:2017-12-19;
|
9 | 2017-12-19 | 负责人变更 |
李德宝 [退出]
|
刘燕红 [新增]
|
10 | 2017-12-19 | 负责人变更 |
姓名:李德宝; [退出]
|
姓名:刘燕红; [新增]
|