序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 燕守忠 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 燕守刚 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文文
|
|
2 |
燕守忠
|
|
3 |
燕守刚
|
|
4 |
历建猛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司张家窝分公司
|
张敬 | 2021-03-12 |
2 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司王稳庄店
|
张敬 | 2020-10-16 |
3 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司大寺龙泉道店
|
张敬 | 2020-06-02 |
4 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司津滨大道店
|
张敬 | 2020-06-02 |
5 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司辛口店
|
张敬 | 2020-05-29 |
6 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司津涞路店
|
王永平 | 2017-09-15 |
7 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司中山门店
|
张敬 | 2017-02-24 |
8 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司嵩山道店
|
张敬 | 2016-06-22 |
9 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司万东路店
|
张健 | 2015-11-05 |
10 |
天津市江山大药房医药连锁有限公司南丰路店
|
张健 | 2015-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 法定代表人信息 |
姓名:燕守刚;任职截止日期:2022-07-21;任职起始日期:2019-07-22;
|
姓名:李文文;任职截止日期:2024-10-28;任职起始日期:2021-10-29;
|
2 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
燕守忠
|
3 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-21;任职起始日期:2019-07-22;姓名:燕守刚;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-07-21;任职起始日期:2019-07-22;
|
任职截止日期:2024-10-28;任职起始日期:2021-10-29;
|
5 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-21;任职起始日期:2019-07-22;姓名:燕守刚;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-11-02 | 属地监管工商所 |
西青精武镇市场监管所
|
西青辛口镇市场监管所
|
7 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
燕守刚
|
8 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-21;任职起始日期:2019-07-22;姓名:李文文;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-21;任职起始日期:2019-07-22;姓名:燕守忠;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2021-11-02 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李文文
|