序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李新新 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李新新
|
|
2 |
赵丽艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 负责人变更 |
刘磊 [退出]
|
李新新 [新增]
|
2 | 2022-03-03 | 负责人变更 |
姓名:刘磊; [退出]
|
姓名:李新新; [新增]
|
3 | 2022-03-03 | 企业类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-03-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
赵丽艳
|
5 | 2022-03-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李新新
|
6 | 2022-03-03 | 法定代表人信息 |
姓名:刘磊;任聘单位:股东会;任职截止日期:2022-06-12;任职起始日期:2019-06-13;产生方式:选举;
|
姓名:李新新;任聘单位:股东;任职截止日期:2025-02-28;任职起始日期:2022-03-01;产生方式:委派;
|
7 | 2022-03-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-06-12;任职起始日期:2019-06-13;姓名:刘磊;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2022-03-03 | 法定代表人 |
刘磊
|
李新新
|
9 | 2022-03-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-06-13;姓名:刘磊;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2022-03-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-06-12;任职起始日期:2019-06-13;姓名:丛欣;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|