序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Olaer International Limited | 50% | 30万美元 |
2 | PARKERHANNIFFIN HONG KONG LIMITED | 50% | 30万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Christophe Rigaudie
|
|
2 |
刘恒懿
|
|
3 |
茅红星
|
|
4 |
张剑成
|
|
5 |
史明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-24 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:陈卫东;任职起始日期:2005-04-27;任职截止日期:空;;
|
委派方:PARKER-HANNIFFINHONGKONGLIMITED;姓名:刘恒懿;任职起始日期:2015-02-20;任职截止日期:2018-02-19;;
|
2 | 2015-04-24 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:陈大铭;国籍:美国;任职起始日期:2005-04-27;任职截止日期:空;法定代表人标志:否;;
|
委派方:OlaerInternationalLimited;姓名:ChristopheRigaudie;国籍:法国;任职起始日期:2015-02-20;任职截止日期:2018-02-19;法定代表人标志:是;;
|
3 | 2015-04-24 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:陈大铭;任职截止日期:2008-04-09;国籍:美国;任职起始日期:2005-04-10;;
|
姓名:ChristopheRigaudie;任职截止日期:2018-02-19;国籍:法国;任职起始日期:2015-02-20;;
|
4 | 2015-04-24 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
ChristopheRigaudie;
|
空;
|
5 | 2015-04-24 | 法律文件送达接受人信息 |
联系电话:27116186; [退出]法律文件送达委托人:OlaerInternationalLimited; [退出];
|
联系电话:83738187; [新增]法律文件送达委托人:Parker-HannifinHongKongLimited; [新增];
|
6 | 2015-04-24 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:陈立伟;国籍:美国;任职起始日期:2005-04-27;证件名称:护照;任职截止日期:空;;
|
委派方:PARKER-HANNIFFINHONGKONGLIMITED;姓名:茅红星;国籍:中国;任职起始日期:2015-02-20;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-02-19;;
|
7 | 2015-04-24 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
张剑成;
|
8 | 2015-04-24 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
AndersSiggelin;
|
空;
|
9 | 2015-04-24 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
YifeiHou;
|
空;
|
10 | 2015-04-24 | 法定代表人 |
陈大铭;
|
ChristopheRigaudie;
|